Trucchi e segreti per le moltiplicazioni

Hai imparato le proprietà delle moltiplicazioni, ora scopri qualche trucco per velocizzare i calcoli!

Appunti

Come fare i calcoli più velocemente? È semplice, basta usare qualche scomposizione per ottenere dei numeri più facili da moltiplicare!

Sei un docente? Scrivi a scuola@redooc.com

Sei un genitore? Acquista col bottone qui sotto

Prerequisiti per imparare le moltiplicazioni veloci

Prerequisiti per ripassare le moltiplicazioni è la conoscenza dei numeri e delle addizioni

Ripassa le moltiplicazioni

Moltiplicazioni veloci

Abbiamo imparato ad utilizzare le proprietà delle moltiplicazioni per rendere i conti più veloci. Ora sappiamo moltiplicare unità, decine, centinaia… Ma vediamo di imparare qualche trucco che potrebbe essere utile per fare conti nella vita di tutti i giorni.

Qual è il modo più veloce di calcolare il risultato di 12 x 17?
Individuiamo il fattore più grande: è il 17. Lo sommiamo alle unità del secondo fattore, quindi moltiplichiamo il risultato per 10: (17 + 2) x 10 = 19 x 10 = 190. Adesso moltiplichiamo tra loro le unità dei due fattori e le aggiungiamo a quanto trovato prima: 2 x 7 = 14.
Allora 12 x 17 = 190 + 14 = 204.

Ora ti sveliamo un altro trucco per moltiplicare un numero di due cifre per 11.
Per esempio 62 x 11, quanto fa? Il risultato sarà un numero di tre cifre: la cifra delle unità è uguale a 2, quella delle centinaia è uguale a 6. E quella delle decine? È uguale a 6 + 2 = 8.
Quindi 62 x 11 = 682.

E se non ci credi, prova a fare la verifica dei risultati che abbiamo ottenuto!

Moltiplicazioni di fattori a due cifre

Esiste una tecnica per moltiplicare due numeri con caratteristiche particolari:

  • le cifre delle unità devono essere numeri amici del 10 e
  • le cifre delle decine devono essere uguali.

In questo caso possiamo utilizzare questo trucco: per esempio, proviamo a risolvere 48 x 42.
Moltiplichiamo le unità tra loro per trovare le ultime due cifre del risultato, cioè 8 x 2 = 16. Quindi moltiplichiamo tra loro le decine, ma aggiungendo 1 al secondo fattore, cioè 4 x (4 + 1) = 4 x 5 = 20.
Il risultato della moltiplicazione, quindi è 48 x 42 = 2016.

Possiamo utilizzare questo trucco anche per numeri più grandi, per esempio 126 x 124. Basta che le cifre delle unità siano amici del 10 e le cifre di decine e centinaia siano uguali tra loro.
Per esempio: 126 x 124 avrà come ultime due cifre 6 x 4 = 24, mentre le altre cifre sono date da 12 x (12 + 1) = 12 x 13 = 156.
Il risultato della moltiplicazione, quindi è 126 x 124 = 15624.

C’è anche un altro trucco per moltiplicare due numeri di due cifre qualsiasi. Vediamo per esempio 31 x 42.
Troviamo le prime cifre del risultato moltiplicando le decine dei due fattori: 3 x 4 = 12. Per trovare l’ultima cifra, invece, moltiplichiamo le unità dei due fattori: 1 x 2 = 2. Ora ci manca la cifra centrale: la otteniamo così 3 x 2 + 1 x 4 = 6 + 4 = 10. È un numero di due cifre! Completiamo il nostro risultato: finora avevamo 12_2; scriviamo lo 0 nello spazio vuoto e riportiamo di 1, così da trovare il risultato della nostra moltiplicazione. 31 x 42 = 1302.

Prova a verificare tutti i risultati! Comodi questi trucchi!